Název: Name: | Britské okupační letectvo | British Air Forces of Occupation |
Originální název: Original Name: | British Air Forces of Occupation | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 15.07.1945 | |
Předchůdce: Predecessor: | 2. taktická letecká armáda | 2nd Tactical Air Force |
Datum zániku: Disbanded: | 01.09.1951 | |
Nástupce: Successor: | 2. taktická letecká armáda | 2nd Tactical Air Force |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR |
Dislokace: Deployed: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Velitel: Commander: | 15.07.1945-31.01.1946 Douglas, William Sholto (Air Chief Marshall) 01.02.1946-29.10.1948 Wigglesworth, Horace Ernest Philip (Air Marshal) 30.10.1948-02.09.1951 Williams, Thomas Melling (Air Marshal) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( ) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | | |
Čestný název: Honorary Name: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR |
Vyznamenání: Decorations: | DD.MM.RRRR | |
Poznámka: Note: | - | - |
Zdroje: Sources: | http://www.rafweb.org/Cmd_O1.htm |